Komercreģistra ziņas: Šajā laidienā 396 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
- "Latvijas Vēstnesī" ir pieejami visi ieraksti, kas ir izdarīti komercreģistrā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
- "Latvijas Vēstnesī" līdz 2023. gada 30. jūnijam joprojām tiks publicēti paziņojumi kreditoru interešu aizsardzībai. Tos meklējiet paziņojumu grupā "Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām".
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Izmaiņas uzņēmumā
Komercreģistra ziņas
Izmaiņas uzņēmumā
Reģistrācijas numurs: 40003337582
Firma: "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Lena Ulrika Enhorning, dzimšanas datums: 10.10.1971., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 87757040, izdošanas datums: 09.06.2014., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten I Stockholms Lan, padomes loceklis;
Anna Maria Gardo, dzimšanas datums: 14.05.1976., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 56729737, izdošanas datums: 16.09.2005., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten I Stockholms Lan, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Karl Gustav Adam Wasta, dzimšanas datums: 06.06.1983., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 56701122, izdošanas datums: 07.09.2005., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten I Stockholms Lan, padomes priekšsēdētājs
Ieceltas amatpersonas: Padome: Lena Ulrika Enhorning, dzimšanas datums: 10.10.1971., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 87757040, izdošanas datums: 09.06.2014., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten I Stockholms Lan, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Inger Elisabet Lind, dzimšanas datums: 13.09.1969., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 87830532, izdošanas datums: 17.06.2014., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten I Stockholms Lan, padomes loceklis;
Irīna Pīgozne, personas kods 170968-12362, padomes loceklis;
Renārs Rūsis, personas kods 230678-10908, padomes loceklis;
Karl Gustav Adam Wasta, dzimšanas datums: 06.06.1983., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 56701122, izdošanas datums: 07.09.2005., Zviedrijas Karaliste, izdevējs: Polismyndigheten I Stockholms Lan, padomes priekšsēdētājs
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 18.08.2015.
Publikācijas Nr.: KMR00087405613725.
Vēl šajā paziņojumu grupā:
Oficiālie paziņojumi: