Komercreģistra ziņas: Šajā laidienā 328 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
- "Latvijas Vēstnesī" ir pieejami visi ieraksti, kas ir izdarīti komercreģistrā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
- "Latvijas Vēstnesī" līdz 2023. gada 30. jūnijam joprojām tiks publicēti paziņojumi kreditoru interešu aizsardzībai. Tos meklējiet paziņojumu grupā "Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām".
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Izmaiņas uzņēmumā
Komercreģistra ziņas
Izmaiņas uzņēmumā
Reģistrācijas numurs: 40003263669
Firma: AS "SPODRĪBA"
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Fridrik Hrobjartsson, dzimšanas datums: 05.06.1940., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. A1202358, izdošanas datums: 09.03.2005., Īslandes Republika, izdevējs: Utlendingastofnun, padomes priekšsēdētājs;
Hrobjartur Darri Karlsson, dzimšanas datums: 18.09.1961., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. A1254317, izdošanas datums: 27.02.2006., Īslandes Republika, izdevējs: Utlendingastofnun, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Thorvardur Godi Valdimarsson, dzimšanas datums: 29.01.1974., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. A1148336, izdošanas datums: 28.10.2003., Īslandes Republika, izdevējs: Utlendingastofnun, padomes loceklis
Ieceltas amatpersonas: Padome: Petur Blondal, dzimšanas datums: 06.02.1973., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. A3120049, izdošanas datums: 21.05.2015., Īslandes Republika, izdevējs: Islandes Valsts Reģistrs, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Bodvar Fridriksson, dzimšanas datums: 07.01.1961., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. A3139113, izdošanas datums: 21.07.2015., Īslandes Republika, izdevējs: Islandes Valsts Reģistrs, padomes loceklis;
Ieva Riteniece, personas kods 231276-11071, padomes priekšsēdētājs
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 26.11.2019.
Publikācijas Nr.: KMR00126731749094.
Vēl šajā paziņojumu grupā:
Oficiālie paziņojumi: