Komercreģistra ziņas: Šajā laidienā 198 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
- "Latvijas Vēstnesī" ir pieejami visi ieraksti, kas ir izdarīti komercreģistrā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
- "Latvijas Vēstnesī" līdz 2023. gada 30. jūnijam joprojām tiks publicēti paziņojumi kreditoru interešu aizsardzībai. Tos meklējiet paziņojumu grupā "Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām".
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Izmaiņas uzņēmumā
Komercreģistra ziņas
Izmaiņas uzņēmumā
Reģistrācijas numurs: 40103821436
Firma: SIA "Inbank Latvia"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Juris Filipovs, personas kods 020188-12912, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Ģirts Lediņš, personas kods 030387-11507, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Piret Paulus, dzimšanas datums: 06.12.1979., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AA2109645, izdošanas datums: 13.03.2018., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Jan Andresoo, dzimšanas datums: 25.06.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AA1244644, izdošanas datums: 02.09.2016., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Priit Poldoja, dzimšanas datums: 18.06.1969., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AA1047434, izdošanas datums: 08.09.2015., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, padomes priekšsēdētājs;
Marko Varik, dzimšanas datums: 05.08.1984., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AB0383615, izdošanas datums: 13.01.2020., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, padomes loceklis
Ieceltas amatpersonas: valde: Gatis Bergs, personas kods 300392-10054, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Juris Filipovs, personas kods 020188-12912, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Jaanus Kousaar, dzimšanas datums: 22.06.1976., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AA2188624, izdošanas datums: 05.06.2018., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Ģirts Lediņš, personas kods 030387-11507, padomes priekšsēdētājs;
Piret Paulus, dzimšanas datums: 06.12.1979., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. AA2109645, izdošanas datums: 13.03.2018., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Benas Pavlauskas, dzimšanas datums: 27.06.1989., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 14825549, izdošanas datums: 23.03.2018., Lietuvas Republika, izdevējs: Vilnius (19), padomes loceklis
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 31.08.2020.
Publikācijas Nr.: KMR00131991035022.
Vēl šajā paziņojumu grupā:
Oficiālie paziņojumi: