Komercreģistra ziņas: Šajā laidienā 250 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
- "Latvijas Vēstnesī" ir pieejami visi ieraksti, kas ir izdarīti komercreģistrā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
- "Latvijas Vēstnesī" līdz 2023. gada 30. jūnijam joprojām tiks publicēti paziņojumi kreditoru interešu aizsardzībai. Tos meklējiet paziņojumu grupā "Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām".
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Izmaiņas uzņēmumā
Komercreģistra ziņas
Izmaiņas uzņēmumā
Reģistrācijas numurs: 40103050993
Firma: Akciju sabiedrība "MARGERDS"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elvīra Ļitovčenko, personas kods 311069-10419, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Marija Pahomova, personas kods 240753-10633, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Padome: Iveta Nestere, personas kods 190485-10318, padomes loceklis
Dmitrijs Samoiļuks, personas kods 161082-12600, padomes priekšsēdētājs
Natālija Zukule, personas kods 100674-10207, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ieceltas amatpersonas: valde: Baiba Tētiņa, personas kods 230983-12901, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Mikk Metsa, dzimšanas datums: 19.03.1993., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KE0468193, izdošanas datums: 23.08.2019., Igaunija, izdevējs: PPA, padomes priekšsēdētājs
Vahur Rajaver, dzimšanas datums: 17.11.1982., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KE0056164, izdošanas datums: 13.07.2017., Igaunija, izdevējs: PPA, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Kristjan Tiik, dzimšanas datums: 18.07.1986., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KD0260988, izdošanas datums: 30.11.2016., Igaunija, izdevējs: PPA, padomes loceklis
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 02.07.2021.
Publikācijas Nr.: KMR00138353231576.
Vēl šajā paziņojumu grupā:
Oficiālie paziņojumi: