Komercreģistra ziņas: Šajā laidienā 250 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi
- "Latvijas Vēstnesī" ir pieejami visi ieraksti, kas ir izdarīti komercreģistrā līdz 2021. gada 31. jūlijam.
- "Latvijas Vēstnesī" līdz 2023. gada 30. jūnijam joprojām tiks publicēti paziņojumi kreditoru interešu aizsardzībai. Tos meklējiet paziņojumu grupā "Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām".
OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS
Izmaiņas uzņēmumā
Komercreģistra ziņas
Izmaiņas uzņēmumā
Reģistrācijas numurs: 40203232483
Firma: SIA Avesco Rent
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Mario Hofmann, dzimšanas datums: 12.03.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X1372762, izdošanas datums: 28.05.2015., Šveice, izdevējs: Berne BE, padomes loceklis
Urs Hans Leinhauser, dzimšanas datums: 02.04.1959., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X4207877, izdošanas datums: 27.02.2013., Šveice, izdevējs: Zurich ZH, padomes priekšsēdētājs
Stefan Sutter, dzimšanas datums: 28.02.1961., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X3349741, izdošanas datums: 11.12.2014., Šveice, izdevējs: Liestal BL, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ieceltas amatpersonas: Padome: Vincent Albasini, dzimšanas datums: 09.06.1981., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X0361866, izdošanas datums: 31.05.2012., Šveice, izdevējs: Sion VS, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Christoph Lehmann, dzimšanas datums: 03.04.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X0498566, izdošanas datums: 18.06.2014., Šveice, izdevējs: Berne BE, padomes loceklis
Stefan Sutter, dzimšanas datums: 28.02.1961., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X3349741, izdošanas datums: 11.12.2014., Šveice, izdevējs: Liestal BL, padomes priekšsēdētājs
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.07.2021.
Publikācijas Nr.: KMR00138329716806.
Vēl šajā paziņojumu grupā:
Oficiālie paziņojumi: